中华人民共和国国务院任命顾海良为武汉大学校长,免去刘经南的武汉大学校长职务。
武汉大学是985大学。学校溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。
2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。据统计,全国共有115所211院校,39所985院校。
211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
截至2020年7月,学校有专任教师3771人,其中正副教授2930余人,有9位中国科学院院士、6位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、7位人文社科资深教授、22人次“973项目”(含国家重大基础研究计划)首席科学家、6位“863项目”计划领域专家;
4个国家创新研究群体、65位国家杰出青年科学基金获得者、15位国家级教学名师、23位国家新世纪“百千万人才工程”入选者;共有国家级教学团队13个。
国立武大时期:刘树杞(代校长) ;李四光(建筑筹备委员长) ;王世杰 ;王星拱 ;周鲠生。
武汉大学时期:邬保良 ;李达 ;庄果 ;刘道玉 ;齐民友 ; 陶德麟 ;侯杰昌 ;刘经南 ;顾海良 ;李晓红(现任)。
当时校名 姓名 职务名称 任期
自强学堂 张之洞 创办人 1890年
蔡锡勇 总办 1893年--1897年
张斯枸 总办 1897年冬--1899年5月
钱恂 提调 1893年--1898年9月
汪凤瀛 提调 1898年--1899年4月
程颂万 提调 1899年4月--1902年10月
方言学堂 程颂万 提调 1902年10月--1905年春
馨龄 监督 1905年春--1911年
曾广熔 监督 1905年春--1911年
国立武昌高等师范学校 贺孝齐 校长 1913年7月--1914年11月
张渲 校长 1914年11月--1919年9月
谈锡恩 校长 1919年9月--1922年1月
张继煦 校长 1922年6月--1923年8月
国立武昌师范大学 张继煦 校长 1923年9月--1924年9月
国立武昌大学 石瑛 校长 1924年12月--1925年12月
张廷 校长(代) 1926年2月--1926年5月
李汉俊 校务维持会主任 1926年5月--1926年10月
黄侃 校务维持会主任 1926年5月--1926年10月
国立武昌中山大学 徐谦 校务委员会主任 1927年2月--1927年12月
国立武汉大学 刘树杞 校长(代) 1928年7月--1929年春
李四光 建筑筹备委员长 1928年7月--1938年4月
王世杰 校长 1929年2月--1933年4月
王星拱 校长 1933年5月--1945年6月
周鲠生 校长 1945年7月--1949年8月
武汉大学 邬保良 校务委员会主任委员 1949年8月--1952年11月
李达 校长 1952年11月--1966年8月
庄果 校长 1980年6月--1981年6月
刘道玉 校长 1981年7月--1988年4月
齐民友 校长 1988年4月--1992年10月
陶德麟 校长 1992年10月--1996年10月
侯杰昌 校长 1996年10月--2003年9月
刘经南 校长 2003年9月--2008年11月
顾海良 校长 2008年11月-- 至今
打字不易,如满意,望采纳。
这期间有两位校长:
陶德麟 校长(1992年10月--1996年10月)。湖北武汉人,1931年10月生,马克思主义哲学家,武汉大学人文社会科学资深教授。现任国家社会科学“十五”规划哲学评议组副组长,著作有《逻辑证明与真理标准》、《社会稳定论》等。
侯杰昌 校长(1996年10月--2003年9月)。广东梅县人,1937年11月生,空间物理学家,在电离层与电波传播关系的研究方面成果卓著。全国第九次人民代表大会代表。
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)